BONET CLOLS MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de BONET CLOLS MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BONET CLOLS MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Apoderado | 13/02/2024 | |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Apoderado | 14/06/2021 | |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado Solidario | 14/06/2021 | |
ENCOFRADOS J ALSINA SA | Apoderado Solidario | 09/06/2021 | |
SERVICIO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Apoderado Solidario | 09/06/2021 | |
SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA | Apoderado | 08/06/2021 | |
THINKA INVER SL | Administrador Unico | 20/08/2014 |
VINCULACIONES DE BONET CLOLS MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET CLOLS MARIA CRISTINA
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bonet Clols Maria Cristina
- Pacheco Pedrosa Joan Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48323 , F 137, S 8, H B 22462, I/A 127 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Apoderado
- Alsina Casalduero Jaume
- Alsina Sola Josep David
- Bonet Clols Maria Cristina
- Pacheco Pedrosa Joan Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 50, S 8, H M 60971, I/A 105 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bonet Clols Maria Cristina
- Pacheco Pedrosa Joan Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 112, S 8, H B 22462, I/A 94 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Apoderado
- Alsina Casalduero Jaime
- Alsina Sola Josep David
- Bonet Clols Maria Cristina
- Pacheco Pedrosa Joan Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 35, S 8, H M 60971, I/A 80 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: ENCOFRADOS J ALSINA SA
Apoderado Solidario
- Bonet Clols Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46037 , F 147, S 8, H B 22462, I/A 87 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Apoderado Solidario
- Bonet Clols Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46664 , F 34, S 8, H B 495546, I/A 20 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: SERVICIO DE ENCOFRADOS ALISAN SA
Apoderado
- Bonet Clols Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 33, S 8, H M 60971, I/A 74 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Empresa: THINKA INVER SL
Administrador Unico
- Bonet Clols Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38631 , F 157, S 8, H B 329528, I/A 5 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-08
Información de BONET CLOLS MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de BONET CLOLS MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET CLOLS MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos