BONET BURGUERA ANTONIO
Informe ejecutivo de BONET BURGUERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONET BURGUERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENDUITA SL | Secretario | 12/02/2015 | |
BENDUITA SL | Consejero | 12/02/2015 |
VINCULACIONES DE BONET BURGUERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET BURGUERA ANTONIO
Empresa: NIAMEY SA
Consejero
- Bonet Burguera Antonio
- Rossello Ramon Lorenzo
Vicepresidente
- Bonet Burguera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 127, S 8, H PM 6930, I/A 54 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-07
Empresa: NIAMEY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bonet Burguera Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 215, S 8, H PM 6930, I/A 38 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-07
Empresa: BENDUITA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bonet Burguera Antonio
- Bonet Burguera Pablo
- Bonet Haebler Apolonia
- Bonet Haebler Carlos
Presidente
Secretario
- Bonet Burguera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 7, S 8, H PM 28700, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: BENDUITA SL
Administrador Solidario
- Bonet Burguera Antonio
- Bonet Burguera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 7, S 8, H PM 28700, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: NIAMEY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bonet Burguera Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 213, S 8, H PM 6930, I/A 30 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-07
Información de BONET BURGUERA ANTONIO
Mostramos los datos de BONET BURGUERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET BURGUERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos