BONET BARO SANTIAGO
Informe ejecutivo de BONET BARO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONET BARO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAL PADRI FREIXES SL | Apoderado Solidario | 10/04/2019 | |
TRIBANA TEI SL | Apoderado Solidario | 22/02/2019 | |
JUCRIZAN SL | Apoderado Solidario | 22/02/2019 | |
TRIBANA TEI SL | Apoderado Mancomunado | 21/07/2015 | |
JUCRIZAN SL | Apoderado Mancomunado | 30/03/2015 | |
THINK & FEEL SL | Liquidador Mancomunado | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE BONET BARO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET BARO SANTIAGO
Empresa: CAL PADRI FREIXES SL
Apoderado Solidario
- Bonet Baro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45876 , F 86, S 8, H B 501700, I/A 3 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: JUCRIZAN SL
Apoderado Solidario
- Bonet Baro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44325 , F 70, S 8, H B 452804, I/A 5 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Apoderado Solidario
- Bonet Baro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39151 , F 9, S 8, H B 339589, I/A 13 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Empresa: GRUP ON BOARD ADVENTURES SL
Administrador Solidario
- Bonet Baro Santiago
- Freixes Gracia Cristina Mercedes
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44834 , F 81, S 8, H B 468876, I/A 2 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-08
Apoderado Mancomunado
- Bonet Baro Santiago
- Pou Serra Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39151 , F 7, S 8, H B 339589, I/A 7 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Empresa: GRUP ON BOARD ADVENTURES SL
Administrador Solidario
- Bonet Baro Santiago
- Freixes Gracia Cristina Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44834 , F 80, S 8, H B 468876, I/A 1 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Empresa: JUCRIZAN SL
Apoderado Mancomunado
- Bonet Baro Santiago
- Pou Serra Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44325 , F 68, S 8, H B 452804, I/A 2 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-08
Empresa: THINK & FEEL SL
Liquidador Mancomunado
- Benito Martinez Juan Ramon
- Bonet Baro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37467 , F 135, S 8, H B 300089, I/A 4 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-08
Información de BONET BARO SANTIAGO
Mostramos los datos de BONET BARO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET BARO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos