BONET ASTOR JUAN PEDRO
Informe ejecutivo de BONET ASTOR JUAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BONET ASTOR JUAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEMPORAL PLUS SL | Apoderado | 23/02/2024 | |
NEW TECNICH HOUSE SL | Administrador Unico | 23/09/2013 |
VINCULACIONES DE BONET ASTOR JUAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET ASTOR JUAN PEDRO
Empresa: INTEMPORAL PLUS SL
Apoderado
- Bonet Astor Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 71, S 8, H L 25159, I/A 5 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-25
Empresa: INTEMPORAL PLUS SL
Administrador Unico
- Bonet Astor Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 71, S 8, H L 25159, I/A 4 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-25
Empresa: INTEMPORAL PLUS SL
Administrador Unico
- Bonet Astor Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 71, S 8, H L 25159, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-25
Empresa: NEW TECNICH HOUSE SL
Administrador Unico
- Bonet Astor Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 101, S 8, H L 18254, I/A 2 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-25
Empresa: NEW TECNICH HOUSE SL
Administrador Unico
- Bonet Astor Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 101, S 8, H L 18254, I/A 2 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-25
Información de BONET ASTOR JUAN PEDRO
Mostramos los datos de BONET ASTOR JUAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET ASTOR JUAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos