BONAITI MATTIA
Informe ejecutivo de BONAITI MATTIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONAITI MATTIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL | Liquidador | 05/04/2018 | 05/04/2018 |
GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL | Administrador Unico | 17/05/2013 | 05/04/2018 |
BANCO DE METALES TENERIFE SL | Socio Unico | 22/05/2013 | 18/08/2017 |
BANCO DE METALES TENERIFE SL | Administrador Unico | 22/05/2013 | 18/08/2017 |
BANCO DE METALES TENERIFE SL | Liquidador | 18/08/2017 | 18/08/2017 |
GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL | Socio Unico | 17/05/2013 | 05/09/2013 |
VINCULACIONES DE BONAITI MATTIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONAITI MATTIA
Empresa: GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL
Liquidador
- Bonaiti Mattia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 15, S 8, H TF 51882, I/A 4 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Empresa: GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL
Administrador Unico
- Bonaiti Mattia
Liquidador
- Bonaiti Mattia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 15, S 8, H TF 51882, I/A 4 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Empresa: BANCO DE METALES TENERIFE SL
Liquidador
- Bonaiti Mattia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 92, S 8, H TF 51903, I/A 3 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-38
Empresa: BANCO DE METALES TENERIFE SL
Administrador Unico
- Bonaiti Mattia
Liquidador
- Bonaiti Mattia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 92, S 8, H TF 51903, I/A 3 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-38
Empresa: BANCO DE METALES TENERIFE SL
Administrador Unico
- Bonaiti Mattia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 91, S 8, H TF 51903, I/A 1 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-38
Empresa: BANCO DE METALES TENERIFE SL
Socio Único
- Bonaiti Mattia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 91, S 8, H TF 51903, I/A 1 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-38
Empresa: GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL
Administrador Unico
- Bonaiti Mattia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 13, S 8, H TF 51882, I/A 1 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-38
Empresa: GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL
Socio Único
- Bonaiti Mattia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 13, S 8, H TF 51882, I/A 1 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-38
Información de BONAITI MATTIA
Mostramos los datos de BONAITI MATTIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONAITI MATTIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos