BONAFONT OLIVARES CARLES
Informe ejecutivo de BONAFONT OLIVARES CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONAFONT OLIVARES CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIANAS SRL | Apoderado | 22/03/2024 |
VINCULACIONES DE BONAFONT OLIVARES CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONAFONT OLIVARES CARLES
Apoderado
- Bonafont Olivares Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7208, L 4511, F 98, S 8, H V 84082, I/A 5 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-46
Empresa: BUSINESS SOLUTIONS VEGA GROUP SL
Administrador Unico
- Bonafont Olivares Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10944, L 8222, F 181, S 8, H V 196841, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-46
Empresa: SUMIAQUA SUMINISTROS SL
Liquidador Unico
- Bonafont Olivares Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10886, L 8164, F 59, S 8, H V 194887, I/A 5 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-46
Empresa: SUMIAQUA SUMINISTROS SL
Administrador Unico
- Bonafont Olivares Carles
Liquidador Unico
- Bonafont Olivares Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10886, L 8164, F 59, S 8, H V 194887, I/A 5 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-46
Empresa: BUSINESS SOLUTIONS VEGA GROUP SL
Administrador Unico
- Bonafont Olivares Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10944, L 8222, F 179, S 8, H V 196841, I/A 1 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-46
Empresa: SUMIAQUA SUMINISTROS SL
Administrador Unico
- Bonafont Olivares Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10886, L 8164, F 57, S 8, H V 194887, I/A 1 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-46
Información de BONAFONT OLIVARES CARLES
Mostramos los datos de BONAFONT OLIVARES CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONAFONT OLIVARES CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos