BOLUMBURU AURREKOETXEA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de BOLUMBURU AURREKOETXEA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BOLUMBURU AURREKOETXEA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALORIZACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/08/2022 | |
VIZIR DISEÑO SL | Apoderado | 06/08/2009 | 13/07/2017 |
G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado | 21/10/2010 |
VINCULACIONES DE BOLUMBURU AURREKOETXEA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLUMBURU AURREKOETXEA JOSE ANGEL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bolumburu Aurrekoetxea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6107 , F 3, S 8, H BI 34437, I/A 101 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-48
Empresa: VIZIR DISEÑO SL
Apoderado
- Bolumburu Aurrekoetxea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995 , F 67, S 8, H BI 53401, I/A 8 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-48
Empresa: G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado
- Aguiriano Erquicia Xabier
- Bolumburu Aurrekoetxea Jose Angel
- Cano Gomez Jesus Miguel
- Martinez Oset Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4975 , F 102, S 8, H BI 42323, I/A 10 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-48
Empresa: VIZIR CUISINES SL
Apoderado
- Bolumburu Aurrekoetxea Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995 , F 64, S 8, H BI 53401, I/A 3 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-48
Información de BOLUMBURU AURREKOETXEA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de BOLUMBURU AURREKOETXEA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLUMBURU AURREKOETXEA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos