BOLUDA DARAS JOSE
Informe ejecutivo de BOLUDA DARAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOLUDA DARAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS Y GESTION BIO LEVANTE SL | Socio Unico | 07/06/2016 |
VINCULACIONES DE BOLUDA DARAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLUDA DARAS JOSE
Empresa: SERVICIOS Y GESTION BIO LEVANTE SL
Administrador Unico
- Boluda Daras Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10134, L 7416, F 219, S 8, H V 171186, I/A 2 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-46
Empresa: SERVICIOS Y GESTION BIO LEVANTE SL
Administrador Unico
- Boluda Daras Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10134, L 7416, F 219, S 8, H V 171186, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
Empresa: SERVICIOS Y GESTION BIO LEVANTE SL
Socio Único
- Boluda Daras Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10134, L 7416, F 219, S 8, H V 171186, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
Empresa: TECNOGRUAS LEVANTE SL
Apoderado
- Boluda Daras Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6282, L 3587, F 59, S 8, H V 64627, I/A 6 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-46
Información de BOLUDA DARAS JOSE
Mostramos los datos de BOLUDA DARAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLUDA DARAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos