BOLUDA CARRASCO FRANCISCO
Informe ejecutivo de BOLUDA CARRASCO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BOLUDA CARRASCO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HON SE MA DU EUROPE SL | Administrador Unico | 08/11/2019 | |
HON SE MA DU IBERICA SL | Administrador Unico | 19/03/2019 | |
BCN DISTRIBUCIONES SA | Apoderado | 08/11/2016 | |
BCN DISTRIBUCIONES SA | Apoderado | 02/08/2012 | 09/12/2013 |
BCN DISTRIBUCIONES SA | Apoderado | 29/10/2012 | 09/12/2013 |
ITIDE SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 05/03/2009 | 28/11/2011 |
ITIDE SEGURIDAD SL | Liquidador | 28/11/2011 | 28/11/2011 |
VINCULACIONES DE BOLUDA CARRASCO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLUDA CARRASCO FRANCISCO
Empresa: HON SE MA DU EUROPE SL
Administrador Unico
- Boluda Carrasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20133 , F 75, S 8, H M 355481, I/A 7 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Empresa: HON SE MA DU IBERICA SL
Administrador Unico
- Boluda Carrasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 173, S 8, H M 411442, I/A B (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: BCN DISTRIBUCIONES SA
Apoderado
- Boluda Carrasco Francisco
- Brunet Nuñez Anais
- Brunet Nuñez Anais
- Brunet Nuñez Anais
- Diaz Torres Nestor Javier
- Diaz Torres Nestor Javier
- Diaz Torres Nestor Javier
- Garcia Buigues Jorge
- Garcia Buigues Jorge
- Jan Kennet Malmcrona
- Pastor Munte Carlos
- Pastor Munte Carlos
- Teng Huixia
- Teng Huixia
- Weng Li Long
- Weng Li Long
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44287 , F 63, S 8, H B 14375, I/A 58 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Empresa: BCN DISTRIBUCIONES SA
Apoderado
- Boluda Carrasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42552 , F 159, S 8, H B 14375, I/A 46 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
Empresa: BCN DISTRIBUCIONES SA
Apoderado
- Boluda Carrasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42552 , F 157, S 8, H B 14375, I/A 44 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-08
Empresa: BCN DISTRIBUCIONES SA
Apoderado
- Boluda Carrasco Francisco
- Jan Kennet Malmcrona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42552 , F 157, S 8, H B 14375, I/A 43 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
Empresa: ITIDE SEGURIDAD SL
Liquidador
- Boluda Carrasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26162 , F 111, S 8, H M 471546, I/A 3 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Empresa: ITIDE SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Boluda Carrasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26162 , F 111, S 8, H M 471546, I/A 3 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Empresa: ITIDE SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Boluda Carrasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26162 , F 111, S 8, H M 471546, I/A 2 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-28
Información de BOLUDA CARRASCO FRANCISCO
Mostramos los datos de BOLUDA CARRASCO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLUDA CARRASCO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos