BOLOGNESI DAVIDE
Informe ejecutivo de BOLOGNESI DAVIDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOLOGNESI DAVIDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCRIPTA LIBROS SL | Administrador Unico | 29/05/2017 | |
ADVENIA ART'E' SL | Administrador Unico | 24/05/2017 |
VINCULACIONES DE BOLOGNESI DAVIDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLOGNESI DAVIDE
Empresa: ADVENIA ART'E' SL
Administrador Unico
- Bolognesi Davide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34898 , F 2, S 8, H M 265448, I/A 26 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: ESCRIPTA LIBROS SL
Administrador Unico
- Bolognesi Davide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 169, S 8, H M 532696, I/A 5 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: FMR ART'E SL
Administrador Unico
- Bolognesi Davide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34898 , F 1, S 8, H M 265448, I/A 23 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: FMR ART'E SL
Administrador Unico
- Bolognesi Davide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34898 , F 1, S 8, H M 265448, I/A 22 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Empresa: ESCRIPTA LIBROS SL
Administrador Unico
- Bolognesi Davide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 169, S 8, H M 532696, I/A 3 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-28
Empresa: FMR ART'E SL
Administrador Unico
- Bolognesi Davide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15743 , F 88, S 8, H M 265448, I/A 21 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: ESCRIPTA LIBROS SL
Administrador Unico
- Bolognesi Davide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29598 , F 168, S 8, H M 532696, I/A 2 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Empresa: FMR ART'E SL
Administrador Unico
- Bolognesi Davide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15743 , F 88, S 8, H M 265448, I/A 19 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Empresa: FMR ART'E SL
Consejero Delegado
- Bolognesi Davide
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bolognesi Davide
- Ferrari Marilena
- Tomassini Pietro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15743 , F 88, S 8, H M 265448, I/A 19 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Empresa: FMR ART'E SL
Consejero Delegado
- Bolognesi Davide
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bolognesi Davide
- Ferrari Marilena
- Tomassini Pietro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15743 , F 87, S 8, H M 265448, I/A 18 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Información de BOLOGNESI DAVIDE
Mostramos los datos de BOLOGNESI DAVIDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLOGNESI DAVIDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos