BOLINCHES GOMEZ-TORRES PABLO
Informe ejecutivo de BOLINCHES GOMEZ-TORRES PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOLINCHES GOMEZ-TORRES PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENACA GESTION SL | Administrador Solidario | 26/06/2023 | |
MANBOLA GESTION SL | Administrador Unico | 24/05/2023 | |
EXPLOTACIONES EL QUIJOTE SL | Apoderado | 09/07/2020 | |
PASIEGA GESTION SL | Apoderado Mancomunado | 17/04/2019 | |
PASIEGA GESTION SL | Secretario | 09/04/2019 | |
PASIEGA GESTION SL | Consejero | 09/04/2019 |
VINCULACIONES DE BOLINCHES GOMEZ-TORRES PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLINCHES GOMEZ-TORRES PABLO
Empresa: BENACA GESTION SL
Administrador Solidario
- Bolinches Fernandez Francisco
- Bolinches Gomez-torres Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11400, L 8678, F 47, S 8, H V 211879, I/A 2 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-46
Empresa: MANBOLA GESTION SL
Administrador Unico
- Bolinches Gomez-torres Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382, L 8660, F 1, S 8, H V 211259, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-46
Empresa: EXPLOTACIONES EL QUIJOTE SL
Apoderado
- Bolinches Gomez-torres Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10082, L 7364, F 101, S 8, H V 62143, I/A 6 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-46
Empresa: PASIEGA GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bolinches Gomez Torres Francisco
- Bolinches Gomez Torres Jose Ignacio
- Bolinches Gomez-torres Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10654, L 7935, F 191, S 8, H V 187159, I/A 2 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46
Empresa: PASIEGA GESTION SL
Consejero
- Bolinches Gomez Torres Francisco
- Bolinches Gomez Torres Jose Ignacio
- Bolinches Gomez-torres Pablo
- Gomez Torres Gomez Trenor Maria Julia
Presidente
Secretario
- Bolinches Gomez-torres Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10654, L 7935, F 191, S 8, H V 187159, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-46
Información de BOLINCHES GOMEZ-TORRES PABLO
Mostramos los datos de BOLINCHES GOMEZ-TORRES PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLINCHES GOMEZ-TORRES PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos