BOLINCHES FALGAS RAFAEL
Informe ejecutivo de BOLINCHES FALGAS RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOLINCHES FALGAS RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL PROJAR SA | Apoderado | 21/10/2020 | |
COMERCIAL PROJAR SA | Apoderado | 22/11/2018 | |
COMERCIAL PROJAR SA | Apoderado | 09/03/2018 |
VINCULACIONES DE BOLINCHES FALGAS RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLINCHES FALGAS RAFAEL
Empresa: COMERCIAL PROJAR SA
Apoderado
- Bolinches Falgas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 132, S 8, H V 15717, I/A 52 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-46
Empresa: COMERCIAL PROJAR SA
Apoderado
- Bolinches Falgas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 181, S 8, H V 15717, I/A 49 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-46
Empresa: COMERCIAL PROJAR SA
Apoderado
- Bolinches Falgas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 16, S 8, H V 15717, I/A 46 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-46
Empresa: COMERCIAL PROJAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bolinches Falgas Rafael
- Faus Badia Alejandro
- Faus Perez Alexander
- Faus Perez Maria De Los Angeles
- Perez Garrido Luis Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 15, S 8, H V 15717, I/A 45 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-46
Empresa: COMERCIAL PROJAR SA
Consejero
- Bolinches Falgas Rafael
- Faus Badia Alejandro
- Faus Perez Maria De Los Angeles
- Gonzalez Navarrete Lucas
- Perez Garrido Luis Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3841, L 1153, F 12, S 8, H V 15717, I/A 38 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-46
Información de BOLINCHES FALGAS RAFAEL
Mostramos los datos de BOLINCHES FALGAS RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLINCHES FALGAS RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos