BOLEA LAGUARTA CARMEN
Informe ejecutivo de BOLEA LAGUARTA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOLEA LAGUARTA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARULA IJC SL | Apoderado Solidario | 27/06/2018 |
VINCULACIONES DE BOLEA LAGUARTA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLEA LAGUARTA CARMEN
Empresa: NORTEDIEZ SOLAR SL
Apoderado Solidario
- Bolea Laguarta Carmen
- Colon Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24662 , F 22, S 8, H M 443872, I/A 3 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Empresa: CARULA IJC SL
Apoderado Solidario
- Bolea Laguarta Carmen
- Colon Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17520 , F 10, S 8, H M 301000, I/A 3 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Empresa: HIJOS DE DOMINGO COLON SL
Administrador Unico
- Bolea Laguarta Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 142, S 8, H M 446472, I/A 4 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: NORTEDIEZ SOLAR SL
Administrador Unico
- Bolea Laguarta Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24662 , F 22, S 8, H M 443872, I/A 2 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: CARULA IJC SL
Administrador Unico
- Bolea Laguarta Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17520 , F 10, S 8, H M 301000, I/A 2 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: HIJOS DE DOMINGO COLON SL
Administrador Unico
- Bolea Laguarta Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 142, S 8, H M 446472, I/A 3 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Información de BOLEA LAGUARTA CARMEN
Mostramos los datos de BOLEA LAGUARTA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLEA LAGUARTA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos