BOLE BENOIT CHRISTOPHE
Informe ejecutivo de BOLE BENOIT CHRISTOPHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOLE BENOIT CHRISTOPHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTIRIA TIC SL | Administrador Unico | 28/10/2022 | 24/01/2024 |
NETSIZE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 29/01/2019 | 18/02/2022 |
VINCULACIONES DE BOLE BENOIT CHRISTOPHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLE BENOIT CHRISTOPHE
Empresa: ALTIRIA TIC SL
Administrador Unico
- Bole Benoit Christophe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 183, S 8, H M 320776, I/A 13 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: ALTIRIA TIC SL
Administrador Unico
- Bole Benoit Christophe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 180, S 8, H M 320776, I/A 9 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: NETSIZE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Bole Benoit Christophe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 91, S 8, H M 265805, I/A 40 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Empresa: NETSIZE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Bole Benoit Christophe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26399 , F 87, S 8, H M 265805, I/A 33 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Información de BOLE BENOIT CHRISTOPHE
Mostramos los datos de BOLE BENOIT CHRISTOPHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLE BENOIT CHRISTOPHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos