BOLAÑOS RUIZ RAUL
Informe ejecutivo de BOLAÑOS RUIZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOLAÑOS RUIZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES VALARTE SL | Administrador Unico | 10/05/2016 | 12/07/2017 |
MUEBLES VALARTE SL | Administrador Unico | 02/04/2013 | 16/04/2014 |
VINCULACIONES DE BOLAÑOS RUIZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLAÑOS RUIZ RAUL
Empresa: MUEBLES VALARTE SL
Administrador Unico
- Bolaños Ruiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 110, S 8, H H 5789, I/A 10 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-21
Empresa: MUEBLES VALARTE SL
Administrador Unico
- Bolaños Ruiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 110, S 8, H H 5789, I/A 9 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-21
Empresa: MUEBLES VALARTE SL
Administrador Unico
- Bolaños Ruiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 109, S 8, H H 5789, I/A 7 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-21
Empresa: MUEBLES VALARTE SL
Administrador Unico
- Bolaños Ruiz Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 108, S 8, H H 5789,H , I/ 6 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-21
Información de BOLAÑOS RUIZ RAUL
Mostramos los datos de BOLAÑOS RUIZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLAÑOS RUIZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos