BOLAÑA HERRERO MAURICIO
Informe ejecutivo de BOLAÑA HERRERO MAURICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BOLAÑA HERRERO MAURICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS DIGITALES CODINET SRL | Apoderado Mancomunado | 12/07/2019 | |
LYNTIA NETWORKS SA | Apoderado Mancomunado | 07/08/2018 |
VINCULACIONES DE BOLAÑA HERRERO MAURICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLAÑA HERRERO MAURICIO
Empresa: GUNALTA ITG SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bolaña Herrero Mauricio
- Fraga Diaz-chiron Juan Francisco
- Lindner Maximilian
- Taullet Ferrando Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37492 , F 221, S 8, H M 668318, I/A 29 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Empresa: TOWER NET INFRAESTRUCTURAS SL
Apoderado
- Bolaña Herrero Mauricio
- Fraga Diaz-chiron Juan Francisco
- Lindner Maximilian
- Rivera Perez Angel
- Taullet Ferrando Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38556 , F 203, S 8, H M 653586, I/A 18 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: SERVICIOS DIGITALES CODINET SL
Apoderado
- Bolaña Herrero Mauricio
- Fraga Diaz-chiron Juan Francisco
- Lindner Maximilian
- Rivera Perez Angel
- Taulet Ferrando Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45291 , F 38, S 8, H M 764303, I/A 8 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-28
Empresa: LYNTIA ACCESS SL
Apoderado
- Bolaña Herrero Mauricio
- Bolaña Herrero Mauricio
- De La Calle Checa Marta
- Diaz Sanchez Sandra Maria
- Diaz Sanchez Sandra Maria
- Lindner Maximilian
- Lindner Maximilian
- Ortega Martinez Antonio Jesus
- Ortega Martinez Antonio Jesus
- Rivera Perez Angel
- Rivera Perez Angel
- Rivera Perez Angel
- Rodero Sanchez Yolanda
- Sanz San Bruno Maria Del Carmen
- Taulet Ferrando Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44762 , F 8, S 8, H M 731959, I/A 17 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: LYNTIA ACCESS SL
Administrador Mancomunado
- Bolaña Herrero Mauricio
- Taulet Ferrando Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44762 , F 2, S 8, H M 731959, I/A 14 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Empresa: GUNALTA ITG SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37492 , F 211, S 8, H M 668318, I/A 24 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: LYNTIA ACCESS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41295 , F 212, S 8, H M 731959, I/A 12 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: LYNTIA ACCESS SL
Administrador Mancomunado
- Bolaña Herrero Mauricio
- Taulet Ferrando Eduardo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41295 , F 211, S 8, H M 731959, I/A 11 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Empresa: LYNTIA NETWORKS HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36850 , F 36, S 8, H M 577250, I/A 34 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-28
Empresa: LYNTIA ACCESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41295 , F 203, S 8, H M 731959, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
VER MAS ACTOS
Información de BOLAÑA HERRERO MAURICIO
Mostramos los datos de BOLAÑA HERRERO MAURICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLAÑA HERRERO MAURICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos