BOLADO RICO ROSA MARIA
Informe ejecutivo de BOLADO RICO ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOLADO RICO ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOIURIS CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 12/03/2019 | |
OVERALLITAS CONSULTING SL | Administrador Solidario | 20/01/2014 |
VINCULACIONES DE BOLADO RICO ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLADO RICO ROSA MARIA
Empresa: TECNOIURIS CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Bolado Rico Rosa Maria
- Gargallo Hernandez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26590 , F 76, S 8, H M 479204, I/A 3 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: OVERALLITAS CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Bolado Rico Rosa Maria
- Verdugo Fuentes Adelaida Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31857 , F 10, S 8, H M 573271, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: TECNOIURIS CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Bolado Rico Rosa Maria
- Gargallo Hernandez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26590 , F 75, S 8, H M 479204, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Empresa: TECNOIURIS CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Bolado Rico Rosa Maria
- Gargallo Hernandez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26590 , F 72, S 8, H M 479204, I/A 1 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-28
Información de BOLADO RICO ROSA MARIA
Mostramos los datos de BOLADO RICO ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLADO RICO ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos