BOLADO LOPEZ DE ANDUJAR RAFAEL
Informe ejecutivo de BOLADO LOPEZ DE ANDUJAR RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOLADO LOPEZ DE ANDUJAR RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLECERBOL TPM SL | Administrador Unico | 29/03/2018 |
VINCULACIONES DE BOLADO LOPEZ DE ANDUJAR RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOLADO LOPEZ DE ANDUJAR RAFAEL
Empresa: CLECERBOL TPM SL
Administrador Unico
- Bolado Lopez De Andujar Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10123, L 7405, F 116, S 8, H V 170778, I/A 3 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: CLECERBOL TPM SL
Administrador Solidario
- Beitia Cerda Jose Carlos
- Bolado Lopez De Andujar Rafael
- Clemente Trillo Victor- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10123, L 7405, F 116, S 8, H V 170778, I/A 2 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
Empresa: CLECERBOL TPM SL
Administrador Solidario
- Beitia Cerda Jose Carlos
- Bolado Lopez De Andujar Rafael
- Clemente Trillo Victor- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10123, L 7405, F 114, S 8, H V 170778, I/A 1 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-46
Empresa: CERBOL JORA TPM SL
Administrador Solidario
- Beitia Cerda Jose Carlos
- Bolado Lopez De Andujar Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9995, L 7277, F 187, S 8, H V 166457, I/A 1 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-46
Información de BOLADO LOPEZ DE ANDUJAR RAFAEL
Mostramos los datos de BOLADO LOPEZ DE ANDUJAR RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOLADO LOPEZ DE ANDUJAR RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos