BOKOKO ITOGI BWELALELE
Informe ejecutivo de BOKOKO ITOGI BWELALELE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOKOKO ITOGI BWELALELE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS SOSTENIBLES HISPANO GUINEANOS SL | Presidente | 21/01/2013 | |
PROYECTOS SOSTENIBLES HISPANO GUINEANOS SL | Consejero | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE BOKOKO ITOGI BWELALELE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOKOKO ITOGI BWELALELE
Empresa: AUTO RECAMBIOS VILBER SL
Apoderado Solidario
- Bartolome Garcia Francisco Javier
- Belenguer Navarro Manuel
- Belenguer Navarro Manuel
- Bokoko Itogi Bwelalele
- Vila Castellar German
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9208, L 6491, F 213, S 8, H V 6311, I/A 41 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-46
Empresa: GUINECESPA SL
Consejero
- Bokoko Itogi Bwelalele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6329, L 3634, F 174, S 8, H V 64201, I/A 14 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bokoko Itogi Bwelalele
- Bokoko Itogi Rigoberto Tiburcio
- Candela Muñoz Francisco Javier
- Perez Garcia Alfredo Jose
Presidente
- Bokoko Itogi Bwelalele
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 116, S 8, H A 133129, I/A 1 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
Empresa: GESTION ECOLOGICA VERD SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bokoko Itogi Bwelalele
- Fitera Mascaros Olga
- Garcia Comin Dionisio
- Ramos Aparici Severino
- Solera Solera Isidoro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6329, L 3634, F 173, S 8, H V 64201, I/A 13 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-46
Información de BOKOKO ITOGI BWELALELE
Mostramos los datos de BOKOKO ITOGI BWELALELE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOKOKO ITOGI BWELALELE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos