BOIXADORS GARAU CARLES ENRIC
Informe ejecutivo de BOIXADORS GARAU CARLES ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOIXADORS GARAU CARLES ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAIN EJECUCION DE PROYECTOS CORPORATIVOS SL | Liquidador | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
MAIN IMAGEN GLOBAL CORPORATIVA SA | Administrador Unico | 21/01/2015 | 16/06/2020 |
VINCULACIONES DE BOIXADORS GARAU CARLES ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOIXADORS GARAU CARLES ENRIC
Liquidador
- Boixadors Garau Carles Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32150 , F 4, S 8, H B 208528, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Administrador
Liquidador
- Boixadors Garau Carles Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32150 , F 4, S 8, H B 208528, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Empresa: MAIN IMAGEN GLOBAL CORPORATIVA SA
Administrador Unico
- Boixadors Garau Carles Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44635 , F 31, S 8, H B 136737, I/A 15 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Empresa: MAIN IMAGEN GLOBAL CORPORATIVA SA
Administrador Unico
- Boixadors Garau Carles Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 175, S 8, H B 136737, I/A 14 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Información de BOIXADORS GARAU CARLES ENRIC
Mostramos los datos de BOIXADORS GARAU CARLES ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOIXADORS GARAU CARLES ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos