BOIX PUJOL SUSANA
Informe ejecutivo de BOIX PUJOL SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOIX PUJOL SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLANK PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL | Apoderado Solidario | 17/10/2023 |
VINCULACIONES DE BOIX PUJOL SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOIX PUJOL SUSANA
Empresa: BLANK PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL
Apoderado Solidario
- Boix Pujol Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47257 , F 188, S 8, H B 546324, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: GOOD MORNING BCN SLL
Liquidador
- Boix Pujol Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41622 , F 99, S 8, H B 391186, I/A 2 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-08
Empresa: GOOD MORNING BCN SLL
Administrador Solidario
- Boix Pujol Susana
- Escobar Prats Laura
Liquidador
- Boix Pujol Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41622 , F 99, S 8, H B 391186, I/A 2 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-08
Empresa: GOOD MORNING BCN SLL
Administrador Solidario
- Boix Pujol Susana
- Escobar Prats Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41622 , F 94, S 8, H B 391186, I/A 1 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-9-08
Información de BOIX PUJOL SUSANA
Mostramos los datos de BOIX PUJOL SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOIX PUJOL SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos