BOIX CASANOVAS MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de BOIX CASANOVAS MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BOIX CASANOVAS MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STANDING SANT CUGAT SA | Consejero | 23/12/2014 | 23/11/2020 |
PARKING CALVET SL | Consejero | 11/01/2010 | 18/11/2020 |
MERCANTIL CALVET T VIÑAS SA | Consejero | 26/02/2010 |
VINCULACIONES DE BOIX CASANOVAS MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOIX CASANOVAS MARIA ANGELES
Empresa: STANDING SANT CUGAT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Boix Casanovas Maria Angeles
- Vaque Boix Eulalia
- Vaque Boix Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27645 , F 46, S 8, H B 80165, I/A 21 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Empresa: PARKING CALVET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Boix Casanovas Maria Angeles
- Vaque Boix Eulalia
- Vaque Boix Maria
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41636 , F 152, S 8, H B 391538, I/A 5 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
Empresa: STANDING SANT CUGAT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27645 , F 46, S 8, H B 80165, I/A 19 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Empresa: MERCANTIL CALVET T VIÑAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Boix Casanovas Maria Angeles
- Vaque Boix Eulalia
- Vaque Boix Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32216 , F 161, S 8, H B 49154, I/A 40 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: PARKING CALVET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Boix Casanovas Maria Angeles
- Vaque Boix Eulalia
- Vaque Boix Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41636 , F 148, S 8, H B 391538, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Información de BOIX CASANOVAS MARIA ANGELES
Mostramos los datos de BOIX CASANOVAS MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOIX CASANOVAS MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos