BOILLOS GUERRA GREGORIO
Informe ejecutivo de BOILLOS GUERRA GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOILLOS GUERRA GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DE APLICACION DE PINTURAS SA | Socio Unico | 22/08/2013 | |
INDUSTRIAS DE APLICACION DE PINTURAS SA | Administrador Unico | 22/08/2013 |
VINCULACIONES DE BOILLOS GUERRA GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOILLOS GUERRA GREGORIO
Administrador Unico
- Boillos Guerra Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 75, S 8, H M 98797, I/A 19 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Empresa: AMERICAN COTTON AND WOOL SL
Liquidador
- Boillos Guerra Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 92, S 8, H M 284265, I/A 6 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Empresa: AMERICAN COTTON AND WOOL SL
Administrador Unico
- Boillos Guerra Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 92, S 8, H M 284265, I/A 6 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Administrador Unico
- Boillos Guerra Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 74, S 8, H M 98797, I/A 18 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Boillos Guerra Gregorio
- Esteban Montilla Santiago
Consejero
- Boillos Guerra Gregorio
- Boillos Recio Teofilo Gregorio
- Esteban Montilla Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 74, S 8, H M 98797, I/A 18 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Socio Único
- Boillos Guerra Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 74, S 8, H M 98797, I/A 18 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Boillos Guerra Gregorio
- Esteban Montilla Santiago
Consejero
- Boillos Guerra Gregorio
- Boillos Recio Teofilo Gregorio
- Esteban Montilla Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 74, S 8, H M 98797, I/A 17 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Boillos Guerra Gregorio
- Esteban Montilla Santiago
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 74, S 8, H M 98797, I/A 17 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: AMERICAN COTTON AND WOOL SL
Administrador Unico
- Boillos Guerra Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 92, S 8, H M 284265, I/A 5 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Información de BOILLOS GUERRA GREGORIO
Mostramos los datos de BOILLOS GUERRA GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOILLOS GUERRA GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos