BOHM ERIK CARLOS
Informe ejecutivo de BOHM ERIK CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOHM ERIK CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLEX ESPAÑA SA | Apoderado | 05/02/2024 | |
ROLEX ESPAÑA SA | Secretario No Consejero | 20/10/2020 |
VINCULACIONES DE BOHM ERIK CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOHM ERIK CARLOS
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Apoderado
- Bohm Erik Carlos
- Pennet Frederic Michel
- Sabate Ten Bruggencante Philippe Emanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 39, S 8, H M 53184, I/A 70 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Apoderado
- Benoit Muller Cedric
- Bohm Erik Carlos
- Del Pino Pereira Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 38, S 8, H M 53184, I/A 68 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Apoderado
- Benoit Muller Cedric
- Bohm Erik Carlos
- Del Pino Pereira Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 35, S 8, H M 53184, I/A 62 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Secretario No Consejero
- Bohm Erik Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 35, S 8, H M 53184, I/A 61 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Bohm Erik Carlos
- Romero Miret Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 224, S 8, H M 53184, I/A 57 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28
Información de BOHM ERIK CARLOS
Mostramos los datos de BOHM ERIK CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOHM ERIK CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos