BOHIGAS SEGARRA SALVADOR
Informe ejecutivo de BOHIGAS SEGARRA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOHIGAS SEGARRA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDEPUMA INVEST SL | Administrador Solidario | 05/04/2022 | |
MANT SOST ACADEMY SL | Administrador Solidario | 03/03/2017 | |
MANTENIMENT SOSTENIBLE INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE BOHIGAS SEGARRA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOHIGAS SEGARRA SALVADOR
Administrador Mancomunado
- Bohigas Segarra Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 579610, I/A 3 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Administrador Mancomunado
- Anguera De Carlos Enrique
- Bohigas Segarra Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48308 , F 210, S 8, H B 579610, I/A 1 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: VIDEPUMA INVEST SL
Administrador Solidario
- Bohigas Segarra Salvador
- Hidalgo Saucedo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48253 , F 155, S 8, H B 577587, I/A 1 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Empresa: MANT SOST ACADEMY SL
Administrador Solidario
- Bohigas Segarra Salvador
- Hidalgo Saucedo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45804 , F 35, S 8, H B 499596, I/A 1 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: MANTENIMENT SOSTENIBLE INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Bohigas Segarra Salvador
- Juanico Bardolet Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 180, S 8, H B 429396, I/A 1 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Información de BOHIGAS SEGARRA SALVADOR
Mostramos los datos de BOHIGAS SEGARRA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOHIGAS SEGARRA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos