BOGAS GALVEZ JOSE DAMIAN
Informe ejecutivo de BOGAS GALVEZ JOSE DAMIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 32
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE BOGAS GALVEZ JOSE DAMIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENDESA ENERGIA SA | Presidente | 19/07/2024 | |
ENDESA ENERGIA SA | Consejero | 19/07/2024 | |
ENDESA MOBILITY SL | Apoderado | 07/02/2023 | |
ENDESA GENERACION SA | Consejero | 23/06/2022 | |
ENDESA GENERACION SA | Presidente | 23/06/2022 | |
ENDESA SA | Consejero Ejecutivo | 31/05/2022 | |
ENDESA SA | Consejero Delegado Solidario | 31/05/2022 | |
ENDESA X SERVICIOS SL | Apoderado | 05/10/2020 | |
ENDESA ENERGIA RENOVABLE SL | Apoderado | 07/05/2019 | |
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL | Consejero | 05/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BOGAS GALVEZ JOSE DAMIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOGAS GALVEZ JOSE DAMIAN
Empresa: ENDESA ENERGIA SA
Consejero
- Bogas Galvez Jose Damian
Presidente
- Bogas Galvez Jose Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 205381, I/A 411 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Consejero
- Bogas Galvez Jose Damian
- Chaves Lopez Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 56, S 8, H M 199944, I/A 144 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-28
Empresa: ENDESA GENERACION II SA
Administrador Mancomunado
- Bogas Galvez Jose Damian
- Mateo Montoya Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5164 , F 206, S 8, H SE 73663, I/A 34 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: ENDESA MOBILITY SL
Apoderado
- Acha Besga Francisco De Borja
- Bogas Galvez Jose Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44621 , F 135, S 8, H M 785925, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: ENDESA GENERACION SA
Consejero
- Bogas Galvez Jose Damian
Presidente
- Bogas Galvez Jose Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6848 , F 35, S 8, H SE 55559, I/A 363 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-41
Empresa: ENDESA SA
Consejero Delegado Solidario
- Bogas Galvez Jose Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40609 , F 153, S 8, H M 6405, I/A 1230 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: ENDESA SA
Consejero Ejecutivo
- Bogas Galvez Jose Damian
Consj.Domini
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40609 , F 152, S 8, H M 6405, I/A 1229 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Consejero
- Alcaide Diaz Llanos Elena
- Bogas Galvez Jose Damian
- Mateo Montoya Ignacio
Presidente
- Bogas Galvez Jose Damian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2233 , F 143, S 8, H GC 20698, I/A 147 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-35
Empresa: ENDESA X SERVICIOS SL
Apoderado
- Acha Besga Francisco De Borja
- Bogas Galvez Jose Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40812 , F 76, S 8, H M 724032, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA
Consejero
- Bogas Galvez Jose Damian
- Fernandez Eguiluz Santiago
- Mateo Montoya Ignacio
Presidente
- Bogas Galvez Jose Damian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2808 , F 178, S 8, H PM 30626, I/A 172 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-07
VER MAS ACTOS
Información de BOGAS GALVEZ JOSE DAMIAN
Mostramos los datos de BOGAS GALVEZ JOSE DAMIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOGAS GALVEZ JOSE DAMIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos