BOFILL MONTORO ANA MARIA
Informe ejecutivo de BOFILL MONTORO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOFILL MONTORO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LADEGUAL SL | REPR.143 RRM | 20/03/2014 | |
OROBIAS SL | Administrador Unico | 05/02/2014 | |
MEHARI START UP 2011 SL | Administrador Unico | 13/05/2013 | |
SAYBO SL | Presidente | 04/05/2012 | |
SAYBO SL | Consejero | 04/05/2012 | |
SAYBO SL | Consejero Delegado | 04/05/2012 |
VINCULACIONES DE BOFILL MONTORO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOFILL MONTORO ANA MARIA
Empresa: ARSATUR SA
Consejero
- Bofill Montoro Ana Maria
- Sabater Gay Maria Dolores
- Sastre Raspall Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948 , F 115, S 8, H T 7275, I/A 29 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-43
Empresa: INSAYBO SA
Consejero Delegado
- Bofill Montoro Ana Maria
Consejero
- Bofill Montoro Ana Maria
- Sastre Bofill Ana
- Sastre Bofill Jordi
Presidente
- Bofill Montoro Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26065 , F 220, S 8, H B 97521, I/A 14 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-08
Empresa: ARSATUR SA
Consejero
- Bofill Montoro Ana Maria
- Sabater Gay Maria Dolores
- Sastre Raspall Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948 , F 75, S 8, H T 7275, I/A 26 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-43
Empresa: ARSATUR SA
Consejero
- Arans Serramia Emilio
- Bofill Montoro Ana Maria
- Sabater Gay Maria Dolores
- Sastre Raspall Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948 , F 75, S 8, H T 7275, I/A 26 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-43
Empresa: LADEGUAL SL
REPR.143 RRM
- Bofill Montoro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42841 , F 118, S 8, H B 415169, I/A 5 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
Empresa: OROBIAS SL
Administrador Unico
- Bofill Montoro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 74, S 8, H B 2066, I/A 11 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: MEHARI START UP 2011 SL
Administrador Unico
- Bofill Montoro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42696 , F 52, S 8, H B 414606, I/A 4 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: SAYBO SL
Consejero Delegado
- Bofill Montoro Ana Maria
Consejero
- Bofill Montoro Ana Maria
- Sastre Bofill Ana
- Sastre Bofill Jordi
Presidente
- Bofill Montoro Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43004 , F 51, S 8, H B 90793, I/A 17 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Empresa: SAYBO SL
Consejero Delegado
- Bofill Montoro Ana Maria
Consejero
- Bofill Montoro Ana Maria
- Sastre Bofill Ana
- Sastre Bofill Jordi
Presidente
- Bofill Montoro Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43004 , F 51, S 8, H B 90793, I/A 17 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Empresa: INSAYBO SA
Consejero Delegado
- Bofill Montoro Ana Maria
Consejero
- Bofill Montoro Ana Maria
- Sastre Bofill Ana
- Sastre Bofill Jordi
Presidente
- Bofill Montoro Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26065 , F 219, S 8, H B 97521, I/A 13 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-08
VER MAS ACTOS
Información de BOFILL MONTORO ANA MARIA
Mostramos los datos de BOFILL MONTORO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOFILL MONTORO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos