BOFILL LEVI RICARDO
Informe ejecutivo de BOFILL LEVI RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BOFILL LEVI RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA INVERSIONES BURSATILES SICAV | Presidente | 16/11/2011 | |
ALFA INVERSIONES BURSATILES SICAV | Consejero | 16/11/2011 | |
ALFA INVERSIONES BURSATILES SL | Consejero Delegado | 19/08/2009 | |
ARCH SERVICES INTEGRADOS SLP | Administrador Unico | 14/04/2009 |
VINCULACIONES DE BOFILL LEVI RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOFILL LEVI RICARDO
Empresa: KAPPA SOUNION CARTERA SICAV
Consejero
- Bofill Levi Ricardo
- De Vilallonga Kirovac Marta
Presidente
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40992 , F 42, S 8, H M 352524, I/A 29 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Administrador
REPR.143 RRM
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 114, S 8, H B 184487, I/A 11 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Empresa: RICARDO BOFILL SL
Administrador
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 104, S 8, H B 239627, I/A 8 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-08
Empresa: BOFILL ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39570 , F 97, S 8, H B 10795, I/A 31 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-08
Empresa: KAPPA SOUNION CARTERA SICAV
Consejero
- Bofill Levi Ricardo
- Bofill Maggiora Vergano Ricardo
- Bofill Pablo Gabriel
- De Vilallonga Kirovac Marta
Presidente
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19994 , F 121, S 8, H M 352524, I/A 23 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Empresa: ALFA INVERSIONES BURSATILES SICAV
Consejero
- Bofill Levi Ricardo
- Ybarra Sainz De La Maza Leopoldo
Presidente
- Bofill Levi Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23517 , F 86, S 8, H M 243901, I/A 25 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: KAPPA SOUNION CARTERA SICAV
Consejero
- Bofill Levi Ricardo
- Bofill Maggiora Vergano Ricardo
- Bofill Pablo Gabriel
- De Vilallonga Kirovac Marta
Presidente
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19994 , F 119, S 8, H M 352524, I/A 19 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: ALFA INVERSIONES BURSATILES SICAV
Consejero
- Bofill Levi Ricardo
- Lopez Beiztegui Anastasio
Presidente
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23517 , F 83, S 8, H M 243901, I/A 17 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Empresa: KAPPA SOUNION CARTERA SICAV
Consejero Delegado
- Bofill Levi Ricardo
Consejero
Presidente
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19994 , F 114, S 8, H M 352524, I/A 8 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-28
Empresa: ARCH SERVICES INTEGRADOS SLP
Administrador Unico
- Bofill Levi Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41162 , F 23, S 8, H B 381050, I/A 1 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-08
Información de BOFILL LEVI RICARDO
Mostramos los datos de BOFILL LEVI RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOFILL LEVI RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos