BOFILL COMAS HELENA
Informe ejecutivo de BOFILL COMAS HELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOFILL COMAS HELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIRACARN ALIMENTACION CANINA SL | Administrador Solidario | 28/04/2016 |
VINCULACIONES DE BOFILL COMAS HELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOFILL COMAS HELENA
Empresa: SIRACARN ALIMENTACION CANINA SL
Administrador Solidario
- Bofill Comas Helena
- Illa Planesas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45333 , F 66, S 8, H B 484510, I/A 1 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: HELTEX SUNDECOR SL
Administrador Unico
- Bofill Comas Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43369 , F 200, S 8, H B 426867, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Empresa: HELTEX SUNDECOR SL
Administrador Unico
- Bofill Comas Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43369 , F 199, S 8, H B 426867, I/A 1 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-08
Información de BOFILL COMAS HELENA
Mostramos los datos de BOFILL COMAS HELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOFILL COMAS HELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos