BOEGH OLE
Informe ejecutivo de BOEGH OLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOEGH OLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F L SMIDTH SA | Presidente | 25/09/2015 | 11/04/2023 |
F L SMIDTH SA | Consejero | 11/05/2012 | 11/04/2023 |
VINCULACIONES DE BOEGH OLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOEGH OLE
Empresa: F L SMIDTH SA
Consejero
- Boegh Ole
- Halken Christian
- Solberg Martin Stig
Presidente
- Boegh Ole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 88, S 8, H M 32740, I/A 60 M (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: F L SMIDTH SA
Consejero
- Boegh Ole
Presidente
- Boegh Ole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 91, S 8, H M 32740, I/A 64 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Empresa: F L SMIDTH SA
Consejero
Presidente
- Boegh Ole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 88, S 8, H M 32740, I/A 60 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
Empresa: F L SMIDTH SA
Consejero
- Boegh Ole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20318 , F 214, S 8, H M 32740, I/A 52 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Información de BOEGH OLE
Mostramos los datos de BOEGH OLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOEGH OLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos