BOCIGAS AGUILERA OSCAR
Informe ejecutivo de BOCIGAS AGUILERA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOCIGAS AGUILERA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELA 1 1 1941 SL | Apoderado Solidario | 28/01/2014 | |
BOMAR GESTION SL | Administrador Solidario | 06/09/2012 | |
PAULOTA SL | Socio Unico | 15/09/2011 | |
PAULOTA SL | Administrador Unico | 15/09/2011 | |
BELA 1 1 1941 SL | Apoderado Solidario | 19/07/2011 | |
BELA 1 1 1941 SL | Administrador Mancomunado | 24/08/2010 |
VINCULACIONES DE BOCIGAS AGUILERA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOCIGAS AGUILERA OSCAR
Empresa: BELA 1 1 1941 SL
Apoderado Solidario
- Bocigas Aguilera Emilio
- Bocigas Aguilera Maria Isabel
- Bocigas Aguilera Oscar
- Bocigas Aguilera Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 144, S 8, H BU 13760, I/A 4 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-09
Empresa: BOMAR GESTION SL
Administrador Solidario
- Bocigas Aguilera Maria Isabel
- Bocigas Aguilera Oscar
- Bocigas Aguilera Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541, L 332, F 121, S 8, H BU 11151, I/A 2 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-09
Empresa: PAULOTA SL
Administrador Unico
- Bocigas Aguilera Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 132, S 8, H BU 14239, I/A 1 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-09
Empresa: PAULOTA SL
Socio Único
- Bocigas Aguilera Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 132, S 8, H BU 14239, I/A 1 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-09
Empresa: BELA 1 1 1941 SL
Apoderado Solidario
- Bocigas Aguilera Emilio
- Bocigas Aguilera Isabel
- Bocigas Aguilera Oscar
- Bocigas Aguilera Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623, L 414, F 209, S 8, H BU 13760, I/A 3 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-09
Empresa: BELA 1 1 1941 SL
Administrador Mancomunado
- Bocigas Aguilera Emilio
- Bocigas Aguilera Isabel
- Bocigas Aguilera Oscar
- Bocigas Aguilera Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623, L 414, F 201, S 8, H BU 13760, I/A 1 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-09
Información de BOCIGAS AGUILERA OSCAR
Mostramos los datos de BOCIGAS AGUILERA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOCIGAS AGUILERA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos