BOCETA MARTIN ENRIQUE
Informe ejecutivo de BOCETA MARTIN ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOCETA MARTIN ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSORA ENJAMAR SA | Administrador Solidario | 01/12/2009 |
VINCULACIONES DE BOCETA MARTIN ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOCETA MARTIN ENRIQUE
Empresa: INVERSORA ENJAMAR SA
Administrador Solidario
- Boceta Martin Enrique
- Villagra Blanco Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19539 , F 51, S 8, H M 343177, I/A 6 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: INVERSORA ENJAMAR SA
Administrador Solidario
- Boceta Martin Enrique
- Villagra Blanco Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19539 , F 51, S 8, H M 343177, I/A 5 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Empresa: INVERSORA ENJAMAR SA
Administrador Solidario
- Boceta Martin Enrique
- Villagra Blanco Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19539 , F 51, S 8, H M 343177, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-28
Empresa: INVERSORA ENJAMAR SA
Administrador Solidario
- Boceta Martin Enrique
- Villagra Blanco Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19539 , F 50, S 8, H M 343177, I/A 3 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Información de BOCETA MARTIN ENRIQUE
Mostramos los datos de BOCETA MARTIN ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOCETA MARTIN ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos