BLOWERS SIMON ROBERT
Informe ejecutivo de BLOWERS SIMON ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLOWERS SIMON ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAST TRACK CLAIMS AND SERVICES LAW7IC 2014 SL | Socio Unico | 01/08/2014 | 06/03/2015 |
FAST TRACK CLAIMS AND SERVICES LAW7IC 2014 SL | Administrador Unico | 01/08/2014 | 06/03/2015 |
FAST TRACK CLAIMS AND SERVICES LAW7IC 2014 SL | Liquidador | 06/03/2015 | 06/03/2015 |
TENERIFE QUICK CLAIM SERVICES 2014 SL | Socio Unico | 09/07/2014 | 23/12/2014 |
TENERIFE QUICK CLAIM SERVICES 2014 SL | Administrador Unico | 09/07/2014 | 23/12/2014 |
TENERIFE QUICK CLAIM SERVICES 2014 SL | Liquidador | 23/12/2014 | 23/12/2014 |
VINCULACIONES DE BLOWERS SIMON ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLOWERS SIMON ROBERT
Liquidador
- Blowers Simon Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 160, S 8, H TF 53996, I/A 3 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Administrador Unico
- Blowers Simon Robert
Liquidador
- Blowers Simon Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 160, S 8, H TF 53996, I/A 3 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Liquidador
- Blowers Simon Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 48, S 8, H TF 53897, I/A 3 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-38
Administrador Unico
- Blowers Simon Robert
Liquidador
- Blowers Simon Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 48, S 8, H TF 53897, I/A 3 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-38
Administrador Unico
- Blowers Simon Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 158, S 8, H TF 53996, I/A 1 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-38
Socio Único
- Blowers Simon Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 158, S 8, H TF 53996, I/A 1 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-38
Administrador Unico
- Blowers Simon Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 46, S 8, H TF 53897, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-38
Socio Único
- Blowers Simon Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 46, S 8, H TF 53897, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-38
Información de BLOWERS SIMON ROBERT
Mostramos los datos de BLOWERS SIMON ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLOWERS SIMON ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos