BLOOM LAURENCE STUART
Informe ejecutivo de BLOOM LAURENCE STUART
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLOOM LAURENCE STUART
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIXE RESTAURANTE SL | Administrador Mancomunado | 30/07/2013 | |
DELIGHT INDEPENDENT SL | Socio Unico | 13/05/2013 |
VINCULACIONES DE BLOOM LAURENCE STUART
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLOOM LAURENCE STUART
Empresa: DELIGHT INDEPENDENT SL
Administrador Solidario
- Bloom Laurence Stuart
- Watson Errol George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 224, S 8, H PM 71738, I/A 4 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-07
Empresa: MAJIC YOU SL
Liquidador
- Bloom Laurence Stuart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 64, S 8, H PM 72217, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-07
Empresa: MAJIC YOU SL
Administrador Solidario
- Bloom Laurence Stuart
- Lesley Bloom Carol
- Rhodes Cavanagh Patricia
Liquidador
- Bloom Laurence Stuart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 64, S 8, H PM 72217, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-07
Empresa: NIXE RESTAURANTE SL
Administrador Mancomunado
- Bloom Laurence Stuart
- Nobilio Giulio
- Watson Errol George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 49, S 8, H PM 32783, I/A 6 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-07
Empresa: MAJIC YOU SL
Administrador Solidario
- Bloom Laurence Stuart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 64, S 8, H PM 72217, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-07
Empresa: DELIGHT INDEPENDENT SL
Administrador Solidario
- Bloom Laurence Stuart
- Nobilio Giulio
- Watson Errol George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 224, S 8, H PM 71738, I/A 2 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-07
Empresa: DELIGHT INDEPENDENT SL
Administrador Unico
- Bloom Laurence Stuart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 224, S 8, H PM 71738, I/A 2 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-07
Empresa: DELIGHT INDEPENDENT SL
Administrador Unico
- Bloom Laurence Stuart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 223, S 8, H PM 71738, I/A 1 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-07
Empresa: DELIGHT INDEPENDENT SL
Socio Único
- Bloom Laurence Stuart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 223, S 8, H PM 71738, I/A 1 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-07
Empresa: HAUTE SAVOIE RESTAURANTS SL
Liquidador
- Bloom Laurence Stuart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961 , F 193, S 8, H PM 43011, I/A 4 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-07
VER MAS ACTOS
Información de BLOOM LAURENCE STUART
Mostramos los datos de BLOOM LAURENCE STUART que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLOOM LAURENCE STUART, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos