BLESA LOPEZ JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de BLESA LOPEZ JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BLESA LOPEZ JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKAMA JET SL | Administrador Solidario | 04/06/2024 | |
SANANMED EXCURSIONES SL | Administrador Unico | 12/08/2019 | |
AIR SPORT IBIZA EXTREME SL | Administrador Unico | 18/05/2017 | |
JMB FUSION SL | Socio Unico | 27/07/2015 | |
JMB FUSION SL | Administrador Unico | 27/07/2015 |
VINCULACIONES DE BLESA LOPEZ JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLESA LOPEZ JOSE MIGUEL
Empresa: SKAMA JET SL
Administrador Solidario
- Blesa Lopez Jose Miguel
- Sanchez Carnero Iria Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IB 20979, I/A 1 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-07
Empresa: SANANMED EXCURSIONES SL
Administrador Unico
- Blesa Lopez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 346, F 154, S 8, H IB 16290, I/A 2 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-07
Empresa: AIR SPORT IBIZA EXTREME SL
Administrador Unico
- Blesa Lopez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135, L 135, F 137, S 8, H IB 6188, I/A 7 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07
Empresa: JMB FUSION SL
Administrador Unico
- Blesa Lopez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 292, F 223, S 8, H IB 13259, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-07
Empresa: JMB FUSION SL
Socio Único
- Blesa Lopez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293, L 292, F 223, S 8, H IB 13259, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-07
Empresa: AIR SPORT IBIZA EXTREME SL
Administrador Solidario
- Blesa Lopez Jose Miguel
- Widenback Alex Nils Hankinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135, L 135, F 136, S 8, H IB 6188, I/A 4 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-07
Información de BLESA LOPEZ JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de BLESA LOPEZ JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLESA LOPEZ JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos