BLESA DE LA PARRA MIGUEL
Informe ejecutivo de BLESA DE LA PARRA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE BLESA DE LA PARRA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 04/06/2010 | 26/08/2013 |
FCC CONSTRUCCION SA | Consejero | 29/03/2012 | 10/06/2013 |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Consejero | 24/10/2011 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Consejero | 05/07/2011 | |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | Vicepresidente | 10/05/2010 | |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | Consejero | 10/05/2010 | |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | M.Com.Ej | 10/05/2010 | |
MAPFRE SA | Consejero | 15/04/2010 | |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | Apoderado | 24/12/2008 | 24/03/2010 |
BANKIA SA | Presidente | 18/06/2009 | 23/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BLESA DE LA PARRA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLESA DE LA PARRA MIGUEL
Consejero
- Blesa De La Parra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 24, S 8, H M 9333, I/A 396 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Consejero
- Blesa De La Parra Miguel
- Falco Y Fernandez De Cordoba Fernando
- Matutes De Juan Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 215, S 8, H B 94500, I/A 2907 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Consejero
- Blesa De La Parra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42839 , F 170, S 8, H B 94500, I/A 2779 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-08
Consejero
- Blesa De La Parra Miguel
- Robert Peugeot
M.COM.NOM.RE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 223, S 8, H B 26947, I/A 3410 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
COM.AUD.CTRL
Consejero
- Blesa De La Parra Miguel
- DOMINUM DESGA SA
M.COM.NOM.RE
MRO.COMS.EJE
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38497 , F 72, S 8, H B 26947, I/A2999N (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-08
Consejero
- Blesa De La Parra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26461 , F 43, S 8, H M 9333, I/A 332 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Consejero
- Blesa De La Parra Miguel
M.Com.Ej
- Blesa De La Parra Miguel
- Olivas Martinez Jose Luis
Vicepresidente
- Blesa De La Parra Miguel
- Olivas Martinez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21425 , F 64, S 8, H M 85116, I/A 311 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Empresa: MAPFRE SA
Consejero
- Blesa De La Parra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23723 , F 34, S 8, H M 6152, I/A 459 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Consejero
Mbro.Cte.NyR
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.Ej.
- Blesa De La Parra Miguel
- Recarte Garcia Andrade Alberto
Miem.Com.O.S
- Blesa De La Parra Miguel
- Espinar Gallego Ramon
- Romero Lazaro Antonio
P.Co.De.In
Pres.Com.Ej.
- Blesa De La Parra Miguel
Pres.Com.O.S
- Blesa De La Parra Miguel
Presidente
- Blesa De La Parra Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26644 , F 90, S 8, H M 52454, I/A 1062 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Apoderado
- Blesa De La Parra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26644 , F 94, S 8, H M 52454, I/A 1064 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
VER MAS ACTOS
Información de BLESA DE LA PARRA MIGUEL
Mostramos los datos de BLESA DE LA PARRA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLESA DE LA PARRA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos