BLESA ADE LORENZO ALBERTO
Informe ejecutivo de BLESA ADE LORENZO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLESA ADE LORENZO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPLIKATIONS TECHNIK BB SL | Administrador Solidario | 08/03/2021 | |
ESTAMPACIONES Y CALDERERIA BLECAL SL | Administrador Unico | 09/07/2013 |
VINCULACIONES DE BLESA ADE LORENZO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLESA ADE LORENZO ALBERTO
Empresa: APPLIKATIONS TECHNIK BB SL
Administrador Solidario
- Blesa Ade Lorenzo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 66, S 8, H Z 33987, I/A 8 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-50
Empresa: PALAS Y BLECAL SL
Administrador Unico
- Blesa Ade Lorenzo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 57, S 8, H Z 20137, I/A 5 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-50
Empresa: ESTAMPACIONES Y CALDERERIA BLECAL SL
Administrador Unico
- Blesa Ade Lorenzo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3976 , F 3, S 8, H Z 54971, I/A 3 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-50
Empresa: ZARALECTRIC SL
Administrador Unico
- Blesa Ade Lorenzo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 56, S 8, H Z 20137, I/A 3 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-50
Empresa: APPLIKATIONS TECHNIK BB SL
Administrador Unico
- Blesa Ade Lorenzo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 66, S 8, H Z 33987, I/A 6 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-50
Empresa: APPLIKATIONS TECHNIK BB SL
Administrador Unico
- Blesa Ade Lorenzo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 66, S 8, H Z 33987, I/A 5 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-50
Empresa: APPLIKATIONS TECHNIK BB SL
Administrador Solidario
- Blesa Ade Lorenzo Alberto
- Blesa Ade Ruth Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 66, S 8, H Z 33987, I/A 5 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-50
Información de BLESA ADE LORENZO ALBERTO
Mostramos los datos de BLESA ADE LORENZO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLESA ADE LORENZO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos