BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE
Informe ejecutivo de BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORION CENTER SL | Administrador Unico | 14/02/2022 | |
ACUARIO AZUL SL | Administrador Mancomunado | 18/03/2010 | 10/04/2019 |
DENSITOR SL | Presidente | 11/09/2013 | |
DENSITOR SL | Consejero | 11/09/2013 |
VINCULACIONES DE BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE
Empresa: ORION CENTER SL
Administrador Unico
- Blazquez Sanchez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 16, S 8, H T 11281, I/A 9 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-43
Empresa: ACUARIO AZUL SL
Administrador Mancomunado
- Blazquez Sanchez Jose
- Martin Sanchez German
- Porras Rincon Maria Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 221, S 8, H T 5436, I/A 12 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-43
Empresa: DENSITOR SL
Consejero
- Blazquez Sanchez Jose
- Calderon Barca Morales Pedro
- Gonzalez Muñoz Francisco
Presidente
- Blazquez Sanchez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 136, S 8, H CA 5626, I/A 2 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-11
Empresa: ACUARIO AZUL SL
Administrador Mancomunado
- Blazquez Sanchez Jose
- Martin Sanchez German
- Porras Rincon Maria Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 221, S 8, H T 5436, I/A 11 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-43
Información de BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE
Mostramos los datos de BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos