BLAZQUEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO
Informe ejecutivo de BLAZQUEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BLAZQUEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRETERIA ALTOZANO SL | Socio Unico | 09/07/2020 | |
FERRETERIA ALTOZANO SL | Administrador Unico | 09/07/2020 | |
FERRETERIA SAN PEDRO SL | Administrador Unico | 21/06/2018 | |
FERRETERIA SAN PEDRO SL | Socio Unico | 31/03/2012 |
VINCULACIONES DE BLAZQUEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAZQUEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO
Empresa: FERRETERIA ALTOZANO SL
Administrador Unico
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6886 , F 16, S 8, H SE126298, I/A 1 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-41
Empresa: FERRETERIA ALTOZANO SL
Socio Único
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6886 , F 16, S 8, H SE126298, I/A 1 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-41
Empresa: FERRETERIA SAN PEDRO SL
Administrador Unico
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 149, S 8, H SE 36235, I/A 8 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-41
Empresa: FERRETERIA SAN PEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
- Mena Moscoso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 149, S 8, H SE 36235, I/A 8 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-41
Empresa: FERRETERIA SAN PEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
- Mena Moscoso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 149, S 8, H SE 36235, I/A 7 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-41
Empresa: FERRETERIA SAN PEDRO SL
Administrador Unico
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 149, S 8, H SE 36235, I/A 7 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-41
Empresa: FERRETERIA SAN PEDRO SL
Socio Único
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 148, S 8, H SE 36235, I/A 6 (31/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-41
Empresa: FERRETERIA SAN PEDRO SL
Administrador Unico
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 148, S 8, H SE 36235, I/A 5 (31/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Empresa: FERRETERIA SAN PEDRO SL
Administrador Mancomunado
- Blazquez Garcia Maria Del Socorro
- Giraldez Alvarez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 148, S 8, H SE 36235, I/A 5 (31/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Información de BLAZQUEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO
Mostramos los datos de BLAZQUEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAZQUEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos