BLAZQUEZ GARCIA JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de BLAZQUEZ GARCIA JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLAZQUEZ GARCIA JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAS RURALES LA DONAL SL | Socio Unico | 29/01/2018 | |
CASAS RURALES LA DONAL SL | Administrador Unico | 29/01/2018 | |
BAÑOS DE TUS SL | Secretario | 28/02/2014 | |
BAÑOS DE TUS SL | Consejero | 26/01/2012 |
VINCULACIONES DE BLAZQUEZ GARCIA JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAZQUEZ GARCIA JESUS ANGEL
Empresa: CAMPALIA TURISMO SL
Administrador Unico
- Blazquez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809, L 573, F 169, S 8, H AB 15391, I/A 5 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-02
Empresa: CASAS RURALES LA DONAL SL
Administrador Unico
- Blazquez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990, L 754, F 139, S 8, H AB 26575, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-02
Empresa: CASAS RURALES LA DONAL SL
Socio Único
- Blazquez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 990, L 754, F 139, S 8, H AB 26575, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-02
Empresa: CAMPALIA TURISMO SL
Administrador Unico
- Blazquez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809, L 573, F 169, S 8, H AB 15391, I/A 4 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-02
Empresa: BAÑOS DE TUS SL
Consejero Delegado Solidario
- Blazquez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 712, F 124, S 8, H AB 4506, I/A 7 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-02
Empresa: BAÑOS DE TUS SL
Secretario
- Blazquez Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914, L 678, F 55, S 8, H AB 4506, I/A 5 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-02
Empresa: BAÑOS DE TUS SL
Consejero Delegado Solidario
- Blazquez Garcia Jesus Angel
- Garcia Alarcon Jose Vicente
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 364, F 89, S 8, H AB 4506, I/A 4 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-02
Empresa: BAÑOS DE TUS SL
Administrador Solidario
- Blazquez Garcia Jesus Angel
- Garcia Alarcon Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 364, F 89, S 8, H AB 4506, I/A 4 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-02
Información de BLAZQUEZ GARCIA JESUS ANGEL
Mostramos los datos de BLAZQUEZ GARCIA JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAZQUEZ GARCIA JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos