BLAZQUEZ DE ROJAS JUAN PABLO
Informe ejecutivo de BLAZQUEZ DE ROJAS JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLAZQUEZ DE ROJAS JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA CORTIJO POZO ANCHO SA | Presidente | 24/07/2018 | 06/07/2022 |
FINCA CORTIJO POZO ANCHO SA | Consejero Delegado | 24/07/2018 | 06/07/2022 |
FINCA CORTIJO POZO ANCHO SA | Consejero | 24/07/2018 | 06/07/2022 |
FINCA CORTIJO POZO ANCHO SA | Consejero Delegado | 26/02/2015 | 24/07/2018 |
FINCA CORTIJO POZO ANCHO SA | Presidente | 26/02/2015 | 24/07/2018 |
FINCA CORTIJO POZO ANCHO SA | Consejero | 26/02/2015 | 24/07/2018 |
FINCA CORTIJO POZO ANCHO SA | Consejero | 18/01/2010 | 26/02/2015 |
FINCA CORTIJO POZO ANCHO SA | Consejero Delegado | 18/01/2010 | 26/02/2015 |
AGRICOLA CORTIJO DEL RIO SL | Presidente | 18/12/2014 | |
AGRICOLA CORTIJO DEL RIO SL | Consejero Delegado | 18/12/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BLAZQUEZ DE ROJAS JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAZQUEZ DE ROJAS JUAN PABLO
Empresa: ROBLA SA
Consejero Delegado
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Consejero
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
- Blazquez De Wit Katia
- Blazquez Muñoz Alfonso
- Blazquez Muñoz Carmen
- Muñoz Blazquez Maria
Presidente
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5753, L 4660, F 101, S 8, H MA 9304, I/A 15 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-29
Empresa: ROBLA SA
Consejero Delegado
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Consejero
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
- Blazquez De Wit Katia
- Blazquez Muñoz Alfonso
- Blazquez Muñoz Carmen
- Muñoz Blazquez Maria
Presidente
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319, L 232, F 208, S 8, H MA 9304, I/A 14 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-29
Empresa: ROBLA SA
Consejero Delegado
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Consejero
- Blazquez De Rojas Alfonso
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
- Blazquez De Wit Katia
Presidente
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319, L 232, F 208, S 8, H MA 9304, I/A 14 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-29
Empresa: ROBLA SA
Consejero Delegado
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Consejero
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
- Blazquez De Wit Katia
Presidente
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319, L 232, F 208, S 8, H MA 9304, I/A 12 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-29
Empresa: ROBLA SA
Consejero Delegado
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Consejero
- Blazquez De Rojas Alfonso
- Blazquez De Rojas Carlos
- Blazquez De Rojas Carmen
- Blazquez De Rojas Jose Maria
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
- Blazquez De Rojas Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319, L 232, F 208, S 8, H MA 9304, I/A 12 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-29
Empresa: AGRICOLA CORTIJO DEL RIO SL
Liquidador
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 223, S 8, H MA 74899, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-29
Empresa: AGRICOLA CORTIJO DEL RIO SL
Consejero Delegado
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Consejero
- Balzquez De Wit Paula
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
- Blazquez Muñoz Alfonso
- Muñoz Blazquez Justo
Presidente
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 223, S 8, H MA 74899, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-29
Empresa: ROBLA SA
Consejero Delegado
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Consejero
- Blazquez De Rojas Alfonso
- Blazquez De Rojas Carlos
- Blazquez De Rojas Carmen
- Blazquez De Rojas Jose Maria
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
- Blazquez De Rojas Pilar
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319, L 232, F 207, S 8, H MA 9304, I/A 9 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Empresa: ROBLA SA
Consejero Delegado
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
Consejero
- Blazquez De Rojas Alfonso
- Blazquez De Rojas Carlos
- Blazquez De Rojas Carmen
- Blazquez De Rojas Jose Maria
- Blazquez De Rojas Juan Pablo
- Blazquez De Rojas Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319, L 232, F 207, S 8, H MA 9304, I/A 9 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Información de BLAZQUEZ DE ROJAS JUAN PABLO
Mostramos los datos de BLAZQUEZ DE ROJAS JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAZQUEZ DE ROJAS JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos