BLAZQUEZ BUCETA ELISA
Informe ejecutivo de BLAZQUEZ BUCETA ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 29
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE BLAZQUEZ BUCETA ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CSSD PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 23/04/2024 | |
ELECTRIC AND CONSTRUCTIONS SMART SUPPLIES SL | Apoderado Solidario | 28/12/2023 | |
GAMUZA AZUL SL | Apoderado Solidario | 21/12/2023 | |
STEEL YARD BEACH SL | Apoderado Solidario | 29/08/2023 | |
ERUDITION PROPERTY SPAIN SL | Apoderado Solidario | 02/08/2023 | |
BELVEDERES MARBELLA SL | Apoderado Solidario | 14/03/2023 | |
ALMOR PROPERTY INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 30/11/2022 | |
PANTERA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 27/09/2022 | |
GRUPO CULTURA SEGURA AIE | Socio Miembr | 12/08/2022 | |
THE SCOTTISH MAN SL | Apoderado Solidario | 02/03/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BLAZQUEZ BUCETA ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAZQUEZ BUCETA ELISA
Empresa: PRODUCCIONES LA JODA AIE
Socio Miembr
- Arsuaga Briones Ignacio
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Blitz Garzon Roberto-jose
- Boccio Vazquez Fernando Jose
- Cardoso Goncalves Maria Margarida
- De Fernando Garcia Arturo
- Dominguez Rosa Francisco Javier
- Garcia Mena Francisco De Asis
- LINK WORLD NETWORK SL
- Medina Rodriguez Daniel Alberto
- MINTY HOST SL
- Montoya Alvarez Enrique
- Montoya Alvarez Maria Concepcion
- Navarro Contreras Enrique Ramon
- Recio Zapata Alfonso
- Rodriguez De Alarcon Garcia Jaime
- Rostro Galvez Raquel
- Rozpide San Juan Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 707413, I/A 11 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: CSSD PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Briones Ignacio
- Blazquez Buceta Elisa
- Caceres Lopez Mateo
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6176, L 5083, F 20, S 8, H MA167398, I/A 3 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-29
Empresa: PRODUCCIONES LA JODA AIE
Socio Miembr
- Arsuaga Briones Ignacio
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Blitz Garzon Roberto-jose
- Boccio Vazquez Fernando Jose
- Cardoso Goncalves Maria Margarida
- De Fernando Garcia Arturo
- Dominguez Rosa Francisco Javier
- Garcia Mena Francisco De Asis
- LINK WORLD NETWORK SL
- Medina Rodriguez Daniel Alberto
- MINTY HOST SL
- Montoya Alvarez Enrique
- Montoya Alvarez Maria Concepcion
- Navarro Contreras Enrique Ramon
- Recio Zapata Alfonso
- Rodriguez De Alarcon Garcia Jaime
- Rostro Galvez Raquel
- Rozpide San Juan Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39816 , F 66, S 8, H M 707413, I/A 9 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Apoderado Solidario
- Arsuaga Briones Ignacio
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Caceres Lopez Mateo
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Duarte Martinez Rafael
- Gil Castañeda Isabel Maria
- Luna Muñoz Salvador
- Monelos Sansotro Melanie Yasmin
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Sanchez Rodriguez-pino Fabio
- Stork Valiente Maximilian Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6436, L 5344, F 42, S 8, H MA178586, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-29
Empresa: GAMUZA AZUL SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Briones Ignacio
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Caceres Lopez Mateo
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Duarte Martinez Rafael
- Gil Castañeda Isabel Maria
- Luna Muñoz Salvador
- Monelos Sansotro Melanie Yasmin
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Sanchez Rodriguez-pino Fabio
- Stork Valiente Maximilian Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6433, L 5341, F 57, S 8, H MA178442, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Empresa: PACASO INMOBILIARIA 4 SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Briones Ignacio
- Arsuaga Briones Ignacio
- Bajo Perez Manuel Jose
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Blazquez Pries Antonio
- Caceres Lopez Mateo
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Duarte Martinez Rafael
- Gil Castañeda Isabel Maria
- Monelos Melanie Yasmin
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Sanchez Rodriguez-pino Fabio
- Sotork Valiente Maximilian Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6093, L 5000, F 193, S 8, H MA163926, I/A 7 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-29
Empresa: STEEL YARD BEACH SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Briones Ignacio
- Bajo Perez Manuel Jose
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Caceres Lopez Mateo
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Duarte Martinez Rafael
- Gil Castañeda Isabel Maria
- Monelos Sansotro Melanie Yasmin
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Sanchez Rodriguez-pino Fabio
- Stork Valiente Maximilian Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6321, L 5229, F 207, S 8, H MA173671, I/A 2 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-29
Empresa: ERUDITION PROPERTY SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Briones Ignacio
- Bajo Perez Manuel Jose
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Caceres Lopez Mateo
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Duarte Martinez Rafael
- Gil Castañeda Isabel Maria
- Monelos Sansotro Melanie Yasmin
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Sanchez Rodriguez-pino Fabio
- Stork Valiente Maximilian Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6337, L 5245, F 92, S 8, H MA174340, I/A 2 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-29
Empresa: PACASO INMOBILIARIA 9 SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Briones Ignacio
- Arsuaga Briones Ignacio
- Bajo Perez Manuel Jose
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Blazquez Pries Antonio
- Caceres Lopez Mateo
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Duarte Martinez Rafael
- Gil Castañeda Isabel Maria
- Monelos Melanie Yasmin
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Sanchez Rodriguez-pino Fabio
- Sotork Valiente Maximilian Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6108, L 5015, F 68, S 8, H MA164605, I/A 7 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-29
Empresa: PACASO INMOBILIARIA 6 SL
Apoderado Solidario
- Arsuaga Briones Ignacio
- Arsuaga Briones Ignacio
- Bajo Perez Manuel Jose
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Buceta Elisa
- Blazquez Pries Antonio
- Blazquez Pries Antonio
- Caceres Lopez Mateo
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Gonzalez Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Cobo Vallecillo Antonio
- Duarte Martinez Rafael
- Gil Castañeda Isabel Maria
- Monelos Melanie Yasmin
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Palacios Turrillo Ivana Francisca
- Sanchez Rodriguez-pino Fabio
- Sotork Valiente Maximilian Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6108, L 5015, F 49, S 8, H MA164602, I/A 7 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-29
VER MAS ACTOS
Información de BLAZQUEZ BUCETA ELISA
Mostramos los datos de BLAZQUEZ BUCETA ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAZQUEZ BUCETA ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos