BLAZQUEZ ARENAS IGNACIO
Informe ejecutivo de BLAZQUEZ ARENAS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLAZQUEZ ARENAS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERACION DISTRIBUIDORA DE OLVERA SL | Consejero | 01/09/2022 | |
INSTALACIONES HIPANOVA SL | Consejero | 25/05/2021 | |
ENERGIA ELECTRICA DE OLVERA SL | Consejero | 21/05/2021 | |
ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS SL | Consejero | 24/12/2020 |
VINCULACIONES DE BLAZQUEZ ARENAS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAZQUEZ ARENAS IGNACIO
Consejero
Director General
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2453 , F 43, S 8, H CA 60965, I/A 1 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-11
Empresa: INSTALACIONES HIPANOVA SL
Apoderado
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 112, S 8, H CA 19388, I/A 16 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-11
Empresa: ENERGIA ELECTRICA DE OLVERA SL
Apoderado General
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 157, S 8, H CA 38065, I/A 11 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-11
Empresa: CABLEOPTIC COMUNICACIONES SL
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 135, S 8, H CA 50474, I/A 8 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-11
Empresa: CABLEOPTIC COMUNICACIONES SL
Apoderado General
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2215 , F 13, S 8, H CA 50474, I/A 7 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-11
Apoderado
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 40, S 8, H CA 4213, I/A 38 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-11
Empresa: NAVIR FERROCARRIL SA
Administrador Unico
- Blazquez Arenas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 196, S 8, H SE 61834, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-41
Empresa: SUROCCIDENTAL DE FERROCARRILES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Blazquez Arenas Ignacio
- Padilla Diaz Eduardo
- Roman Corzo Enrique Mariano
- Sillero Algar Juan Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4216 , F 158, S 8, H SE 63611, I/A 4 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-41
Información de BLAZQUEZ ARENAS IGNACIO
Mostramos los datos de BLAZQUEZ ARENAS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAZQUEZ ARENAS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos