BLASI RIALP JOSE
Informe ejecutivo de BLASI RIALP JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLASI RIALP JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA GOLF TERRAMAR SL | Administrador | 23/05/2023 | |
JINGLAR SL | Liquidador | 16/11/2011 | 16/11/2011 |
BLACITY SL | Administrador Solidario | 07/10/2009 | |
JINGLAR SL | Administrador | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE BLASI RIALP JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASI RIALP JOSE
Empresa: INMOBILIARIA GOLF TERRAMAR SL
Administrador
- Blasi Rialp Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24365 , F 102, S 8, H B 68643, I/A 9 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: JINGLAR SL
Liquidador
- Blasi Rialp Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20010 , F 79, S 8, H B 127, I/A 8 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Empresa: BLACITY SL
Administrador Solidario
- Blasi Rialp Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39519 , F 72, S 8, H B 348794, I/A 2 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-08
Empresa: JINGLAR SL
Administrador
- Blasi Rialp Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20010 , F 79, S 8, H B 127, I/A 7 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-08
Información de BLASI RIALP JOSE
Mostramos los datos de BLASI RIALP JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASI RIALP JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos