BLASI BURRULL MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de BLASI BURRULL MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BLASI BURRULL MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLAGRAF SA | Administrador Unico | 26/04/2023 | |
SEDECREM SA | Administrador Unico | 26/04/2023 | |
SEDECREM SA | Apoderado Solidario | 04/11/2019 | |
BLAGRAF SA | Apoderado Solidario | 16/04/2018 |
VINCULACIONES DE BLASI BURRULL MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASI BURRULL MARIA ANGELES
Empresa: SEDECREM SA
Administrador Unico
- Blasi Burrull Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36492 , F 82, S 8, H B 35020, I/A 15 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-08
Empresa: BLAGRAF SA
Administrador Unico
- Blasi Burrull Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34380 , F 183, S 8, H B 35168, I/A 25 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-08
Empresa: SEDECREM SA
Apoderado Solidario
- Blasi Burrull Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36492 , F 81, S 8, H B 35020, I/A 13 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Empresa: BLAGRAF SA
Apoderado Solidario
- Blasi Burrull Maria Angeles
- Burrull Quer Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34380 , F 181, S 8, H B 35168, I/A 24 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
Empresa: BLAGRAF SA
Consejero Delegado
- Blasi Burrull Maria Angeles
Consejero
- Blasi Burrull Maria Angeles
- Blasi Burrull Mariano
- Blasi Rialp Mariano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34380 , F 181, S 8, H B 35168, I/A 23 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
Información de BLASI BURRULL MARIA ANGELES
Mostramos los datos de BLASI BURRULL MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASI BURRULL MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos