BLASCO VIU FERRAN
Informe ejecutivo de BLASCO VIU FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLASCO VIU FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGOM ARQUITECTURA SL RGA ARQUITECTES SLP NUM 2 UTE LEY 18 82 DE 26 DE MAYO | MBRO.COM.GER | 22/05/2018 | |
BOGOM ARQUITECTURA SL RGA ARQUITECTES SLP NUM 2 UTE LEY 18 82 DE 26 DE MAYO | REPR.143 RRM | 22/05/2018 | |
BARCELONA ARCHITECTURE & ENGINEERING PROJECT SL | Administrador Solidario | 05/11/2012 | |
BOGOM ARQUITECTURA SL | Administrador Solidario | 10/04/2012 |
VINCULACIONES DE BLASCO VIU FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASCO VIU FERRAN
Liquidador
- Blasco Viu Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45288 , F 30, S 8, H B 482947, I/A 2 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45288 , F 30, S 8, H B 482947, I/A 2 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Liquidador
- Blasco Viu Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40491 , F 130, S 8, H B 364817, I/A 2 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Administrador Solidario
- Blasco Viu Ferran
- Guerrero Astiasuinzarra Lierni
Liquidador
- Blasco Viu Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40491 , F 130, S 8, H B 364817, I/A 2 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46424 , F 123, S 8, H B 519518, I/A 1 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45288 , F 28, S 8, H B 482947, I/A 1 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Administrador Solidario
- Blasco Viu Ferran
- Capdevila Becerra Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43427 , F 20, S 8, H B 429355, I/A 1 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Administrador Solidario
- Blasco Viu Ferran
- Guerrero Astiasuinzarra Lierni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40824 , F 3, S 8, H B 376269, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Administrador Solidario
- Blasco Viu Ferran
- Guerrero Astiasuinzarra Lierni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40824 , F 3, S 8, H B 376269, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Información de BLASCO VIU FERRAN
Mostramos los datos de BLASCO VIU FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASCO VIU FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos