BLASCO VALLET RAFAEL
Informe ejecutivo de BLASCO VALLET RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLASCO VALLET RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCEANSTONE SL | Administrador Unico | 26/09/2011 | |
OCEANSTONE SL | Apoderado | 22/02/2010 |
VINCULACIONES DE BLASCO VALLET RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASCO VALLET RAFAEL
Empresa: MARMOLES LA ESTRELLA POLAR SL
Administrador Unico
- Blasco Vallet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 176, S 8, H V 161579, I/A 3 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-46
Empresa: MARMOLES LA ESTRELLA POLAR SL
Administrador Unico
- Blasco Vallet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 176, S 8, H V 161579, I/A 2 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-46
Empresa: OCEANSTONE SL
Administrador Unico
- Blasco Vallet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9117, L 6401, F 211, S 8, H V 136691, I/A 4 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-46
Empresa: OCEANSTONE SL
Apoderado
- Blasco Vallet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9117, L 6401, F 210, S 8, H V 136691, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-46
Información de BLASCO VALLET RAFAEL
Mostramos los datos de BLASCO VALLET RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASCO VALLET RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos