BLASCO RUBIO ELOY ANTONIO
Informe ejecutivo de BLASCO RUBIO ELOY ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLASCO RUBIO ELOY ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Apoderado Solidario | 05/03/2009 |
VINCULACIONES DE BLASCO RUBIO ELOY ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASCO RUBIO ELOY ANTONIO
Empresa: CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Blasco Rubio Eloy Antonio
- Castro Cebrian Roberto
- Marin Sangra Josep
- Nieto Pintado Manuel
- Peran Morenilla Cesar
- Regueiro Marmoyer Carlos
Apoderado
- Blasco Rubio Eloy Antonio
- Blasco Rubio Eloy Antonio
- Castañeda De Prado Ignacio
- Castro Cebrian Roberto
- Centeno Gonzalez Carlos
- De La Paz Gonzalez Alfredo
- Fuentes Sanchez Carlos Santiago
- Garcia Barrera Francisco Javier
- Guillen Bañuelos Carlos
- Irigoyen Hidalgo Javier
- Irigoyen Hidalgo Javier
- Jimenez Carballal Carlos
- Mariblanca Gonzalez Angel
- Marin Sangra Josep
- Martin Marin Abel
- Matias Moreno Jose Ramon
- Matias Moreno Jose Ramon
- Menendez Alvarez Martin
- Regueiro Marmoyer Carlos
- Sanz Valero Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34362 , F 15, S 8, H M 380910, I/A 133 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S
Apoderado
- Blasco Rubio Eloy Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26282 , F 202, S 8, H M 380910, I/A 66 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
Empresa: JCB FINANCE SAS
Apoderado Solidario
- Blasco Rubio Eloy Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 38, S 8, H M 468062, I/A 26 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-28
Empresa: CLAAS FINANCIAL SERVICES SA S
Apoderado Solidario
- Blasco Rubio Eloy Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26282 , F 197, S 8, H M 380910, I/A 52 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
Empresa: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
Apoderado Solidario
- Blasco Rubio Eloy Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26492 , F 2, S 8, H M 351198, I/A 104 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28
Información de BLASCO RUBIO ELOY ANTONIO
Mostramos los datos de BLASCO RUBIO ELOY ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASCO RUBIO ELOY ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos