BLASCO PERUCHA IRINA
Informe ejecutivo de BLASCO PERUCHA IRINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLASCO PERUCHA IRINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOLES LA ESTRELLA POLAR SL | Administrador Unico | 01/08/2023 | |
MARMOLES BLASCO SL | Apoderado | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE BLASCO PERUCHA IRINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASCO PERUCHA IRINA
Empresa: MARMOLES LA ESTRELLA POLAR SL
Administrador Unico
- Blasco Perucha Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 176, S 8, H V 161579, I/A 4 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-46
Empresa: MARMOLES LA ESTRELLA POLAR SL
Administrador Unico
- Blasco Perucha Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 176, S 8, H V 161579, I/A 2 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-46
Empresa: MARMOLES LA ESTRELLA POLAR SL
Administrador Unico
- Blasco Perucha Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9853, L 7135, F 176, S 8, H V 161579, I/A 1 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-46
Empresa: MARMOLES BLASCO SL
Apoderado
- Blasco Perucha Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3788, L 1100, F 129, S 8, H V 15044, I/A 9 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-46
Empresa: OCEANSTONE SL
Administrador Unico
- Blasco Perucha Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9117, L 6401, F 211, S 8, H V 136691, I/A 4 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-46
Empresa: OCEANSTONE SL
Administrador Unico
- Blasco Perucha Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9117, L 6401, F 208, S 8, H V 136691, I/A 1 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-46
Información de BLASCO PERUCHA IRINA
Mostramos los datos de BLASCO PERUCHA IRINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASCO PERUCHA IRINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos