BLASCO PASTOR JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de BLASCO PASTOR JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLASCO PASTOR JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSPIRING GRAPHIC PRINTING SERVICES SL | Administrador Unico | 13/02/2020 |
VINCULACIONES DE BLASCO PASTOR JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLASCO PASTOR JUAN CARLOS
Empresa: IMPRENTA ROPI SL
Liquidador
- Blasco Pastor Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47481 , F 40, S 8, H B 553125, I/A 2 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-08
Empresa: IMPRENTA ROPI SL
Administrador Unico
- Blasco Pastor Juan Carlos
Liquidador
- Blasco Pastor Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47481 , F 40, S 8, H B 553125, I/A 2 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-08
Empresa: IMPRENTA ROPI SL
Administrador Unico
- Blasco Pastor Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47481 , F 39, S 8, H B 553125, I/A 1 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-08
Administrador Unico
- Blasco Pastor Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46168 , F 179, S 8, H B 511705, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-08
Empresa: ARTES GRAFICAS JURADO SL
Administrador Unico
- Blasco Pastor Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27801 , F 114, S 8, H B 124317, I/A 12 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
Empresa: ARTES GRAFICAS JURADO SL
Administrador Unico
- Blasco Pastor Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27801 , F 114, S 8, H B 124317, I/A 11 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
Información de BLASCO PASTOR JUAN CARLOS
Mostramos los datos de BLASCO PASTOR JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLASCO PASTOR JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos